Top Ad unit 728 × 90

Estratégias de Cálculo Multiplicação.

Matemática
Nome___________________________________Data___________

Estratégias de Cálculo
multiplicação
Multiplicação
46 x 32 = 1472

Estratégia da Joana                                      Estratégia do João                      
46 x (30 + 2)=                                             46 x 4 x 8 =                                                
(46 x 30) + (46 x 2) =                                 184 x 8 = 1472                                    
1380 + 92 = 1472                                            

Multiplicação
3 x 256 = 768

Estratégia da Mara                                           Estratégia do Tiago
256 + 256 + 256 = 768                                     3 x (200 + 50 + 6) =
                                                                         600 + 150 + 18 = 768
multiplicação
 Escolhe uma ou várias das estratégias anteriores e efetua os cálculos.
 42 x 34 =                                          82 x 14 =                
 67 x 22 =                                          55 x 45 =                                  
 4 x 542 =                                          8 x 312 =                                                  
 2 x 252 =                                          7 x 431 =                                                

Estratégias de Cálculo Multiplicação. Reviewed by Elaine Cristine on 10:56 Rating: 5

Nenhum comentário:

All Rights Reserved by Aprender e Brincar © 2014 - 2015
Powered by Blogger

Formulário de contato

Nome

E-mail *

Mensagem *

Tecnologia do Blogger.